JESUS LOURO CARRIL
Informe ejecutivo de JESUS LOURO CARRIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JESUS LOURO CARRIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2018 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2016 | 09/01/2018 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2016 | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE JESUS LOURO CARRIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS LOURO CARRIL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bravo Perez Julio
- Cañas Torres Raul
- Diaz Centeno Pilar
- Gobella Calero Maria Isabel
- Jesus Louro Carril
- Jesus Louro Carril
- Louro Carril Jesus Manuel
- Mateos De La Barrera Miguel
- Nebot Gomez Moran Jorge
- Robres Del Valle Pascual
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36634 , F 58, S 8, H M 32356, I/A 408 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañas Torres Raul
- Jesus Louro Carril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33065 , F 221, S 8, H M 32356, I/A 390 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jesus Louro Carril
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33065 , F 218, S 8, H M 32356, I/A 383 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Información de JESUS LOURO CARRIL
Mostramos los datos de JESUS LOURO CARRIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS LOURO CARRIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos