JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA
Informe ejecutivo de JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNNOSTRUM SL | Administrador Unico | 25/06/2019 | |
BLANES SOL SA | Socio Unico | 04/04/2019 | |
BLANES SOL SA | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
BRAVA NOVA SA | Socio Unico | 04/04/2019 | |
BRAVA NOVA SA | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
EURONOSTRUM SL | Socio Unico | 04/04/2019 | |
EURONOSTRUM SL | Administrador Unico | 04/04/2019 | |
EUROBLANES SL | Administrador Solidario | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA
Empresa: BLANES SOL SA
Administrador Unico
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 322 , F 176, S 8, H GI 6242, I/A 13 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-17
Empresa: BRAVA NOVA SA
Administrador Unico
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 30, S 8, H GI 4032, I/A 15 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-17
Empresa: SUNNOSTRUM SL
Administrador Unico
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 59, S 8, H GI 36106, I/A 7 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-17
Empresa: SUNNOSTRUM SL
Administrador Solidario
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
- Jesus Santiago Gamazo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 59, S 8, H GI 36106, I/A 7 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-17
Empresa: EURONOSTRUM SL
Administrador Unico
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 45, S 8, H GI 18511, I/A 6 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-17
Empresa: EURONOSTRUM SL
Administrador Solidario
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
- Jesus Santiago Gamazo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 45, S 8, H GI 18511, I/A 6 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-17
Empresa: EURONOSTRUM SL
Socio Único
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 45, S 8, H GI 18511, I/A 6 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-17
Empresa: BRAVA NOVA SA
Administrador Unico
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 12, S 8, H GI 4032, I/A 14 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-17
Empresa: BRAVA NOVA SA
Administrador Solidario
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
- Jesus Santiago Gamazo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 12, S 8, H GI 4032, I/A 14 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-17
Empresa: BRAVA NOVA SA
Socio Único
- Jesus Ignacio Santiago Gamarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 12, S 8, H GI 4032, I/A 14 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-17
VER MAS ACTOS
Información de JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA
Mostramos los datos de JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS IGNACIO SANTIAGO GAMARRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos