JESUS GOMEZ RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de JESUS GOMEZ RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCESORIOS EUROPEOS FEACCAL SL | Administrador Unico | 15/12/2015 | |
ACCESORIOS EUROPEOS FEACCAL SL | Apoderado | 16/04/2010 |
VINCULACIONES DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ
Empresa: TALLERES VISUTO SL
Administrador Solidario
- Jesus Gomez Rodriguez
- Lopez Mourin Alba
- Magdalena Quintana Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 27, S 8, H LU 6121, I/A 7 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-27
Empresa: TALLERES VISUTO SL
Administrador Solidario
- Jesus Gomez Rodriguez
- Lopez Mourin Alba
- Tomas Magdalena Quintana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 27, S 8, H LU 6121, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-27
Empresa: TALLERES VISUTO SL
Administrador Solidario
- Jesus Gomez Rodriguez
- Manuel Lopez Vilela
- Tomas Magdalena Quintana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 27, S 8, H LU 6121, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-27
Empresa: ACCESORIOS EUROPEOS FEACCAL SL
Administrador Unico
- Jesus Gomez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 82, S 8, H MU 67803, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-30
Empresa: ACCESORIOS EUROPEOS FEACCAL SL
Apoderado
- Jesus Gomez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 84, S 8, H MU 67803, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-30
Empresa: COMERCIAL ARANTXA DE LEVANTE SL
Administrador Unico
- Jesus Gomez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 184, S 8, H MU 21325, I/A B (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-30
Información de JESUS GOMEZ RODRIGUEZ
Mostramos los datos de JESUS GOMEZ RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS GOMEZ RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos