JESUS GIL MARTIN
Informe ejecutivo de JESUS GIL MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JESUS GIL MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES JOSE GIL MARTIN SL | Administrador Unico | 07/02/2024 | |
TALLERES JOSE GIL MARTIN SL | Socio Unico | 07/02/2024 | |
SERRERIA LA UMBRIA SA | Socio Unico | 26/05/2023 | |
SERRERIA LA UMBRIA SA | Administrador Unico | 26/05/2023 | |
SERRERIA LA UMBRIA SA | Apoderado | 17/01/2022 |
VINCULACIONES DE JESUS GIL MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS GIL MARTIN
Empresa: TALLERES JOSE GIL MARTIN SL
Socio Único
- Jesus Gil Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 141, F 13, S 8, H AV 591, I/A 13 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-05
Empresa: TALLERES JOSE GIL MARTIN SL
Administrador Unico
- Jesus Gil Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 141, F 13, S 8, H AV 591, I/A 12 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-05
Empresa: TALLERES JOSE GIL MARTIN SL
Administrador Solidario
- Jesus Gil Martin
- Marcelo Manuel Gil Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 141, F 13, S 8, H AV 591, I/A 12 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-05
Empresa: SERRERIA LA UMBRIA SA
Socio Único
- Jesus Gil Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73, L 20, F 5, S 8, H SO 483, I/A 10 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-42
Empresa: SERRERIA LA UMBRIA SA
Administrador Unico
- Jesus Gil Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73, L 20, F 5, S 8, H SO 483, I/A 9 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-42
Empresa: SERRERIA LA UMBRIA SA
Apoderado
- Jesus Gil Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73, L 20, F 5, S 8, H SO 483, I/A 8 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-42
Administrador Solidario
- Jesus Gil Martin
- Oscar Sanchez Mendoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3000 , F 161, S 8, H MU 83585, I/A 2 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-30
Información de JESUS GIL MARTIN
Mostramos los datos de JESUS GIL MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS GIL MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos