JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ
Informe ejecutivo de JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDUNA SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 29/11/2023 | 14/08/2024 |
SANCHEZ CABRERIZO AZCUENAGA SISTEMAS INFORMATICOS SL | Administrador Unico | 14/04/2014 | 14/01/2019 |
SANCHEZ CABRERIZO AZCUENAGA SISTEMAS INFORMATICOS SL | Liquidador Unico | 14/01/2019 | 14/01/2019 |
SANCHEZ CABRERIZO AZCUENAGA SISTEMAS INFORMATICOS SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ
Empresa: IDUNA SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Jesus German Sanchez Fernandez
- Muñoz Ruigomez Ruben
- Tabernilla Palacios Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 27858, I/A 4 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: IDUNA SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Jesus German Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 136, S 8, H S 27858, I/A 2 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-39
Liquidador Unico
- Jesus German Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 118, S 8, H S 15221, I/A 4 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-39
Administrador Unico
- Jesus German Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 118, S 8, H S 15221, I/A 4 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-39
Administrador Unico
- Jesus German Sanchez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 118, S 8, H S 15221, I/A 3 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-39
Administrador Mancomunado
- Jesus German Sanchez Fernandez
- Juan David Cabrerizo Valdezate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 118, S 8, H S 15221, I/A 3 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-39
Información de JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ
Mostramos los datos de JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos