JESUS ALARCON GARCIA
Informe ejecutivo de JESUS ALARCON GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JESUS ALARCON GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURCIANA DE VEGETALES SL | Secretario | 28/12/2016 | |
MURCIANA DE VEGETALES SL | Consejero | 28/12/2016 | |
CATERING DE ENSALADAS SL | Secretario | 08/11/2016 | |
CATERING DE ENSALADAS SL | Consejero | 08/11/2016 | |
LOS ALMAGROS AGRICOLA SL | Secretario | 19/10/2016 | |
LOS ALMAGROS AGRICOLA SL | Consejero | 19/10/2016 | |
VEGETALES EXQUISITOS SL | Secretario | 18/10/2016 | |
VEGETALES EXQUISITOS SL | Consejero | 18/10/2016 | |
MURCIANA DE ENSALADAS SL | Secretario | 18/10/2016 | |
MURCIANA DE ENSALADAS SL | Consejero | 18/10/2016 |
VINCULACIONES DE JESUS ALARCON GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS ALARCON GARCIA
Empresa: MURCIANA DE VEGETALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Enrique Serrano Alarcon
- Enrique Serrano Aranda
- Jesus Alarcon Garcia
Presidente
Secretario
- Jesus Alarcon Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 70, S 8, H MU 1101, I/A 19 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-30
Empresa: CATERING DE ENSALADAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonio Serrano Alarcon
- Enrique Serrano Aranda
- Jesus Alarcon Garcia
Presidente
Secretario
- Jesus Alarcon Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1338 , F 29, S 8, H MU 24271, I/A 10 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-30
Empresa: LOS ALMAGROS AGRICOLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Enrique Serrano Alarcon
- Enrique Serrano Aranda
- Jesus Alarcon Garcia
Presidente
Secretario
- Jesus Alarcon Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 213, S 8, H MU 21526, I/A 9 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-30
Empresa: MURCIANA DE ENSALADAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Enrique Serrano Alarcon
- Enrique Serrano Aranda
- Jesus Alarcon Garcia
Presidente
Secretario
- Jesus Alarcon Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 64, S 8, H MU 23194, I/A 8 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-30
Empresa: VEGETALES EXQUISITOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonio Serrano Alarcon
- Antonio Serrano Alarcon
- Enrique Serrano Aranda
- Jesus Alarcon Garcia
Presidente
Secretario
- Jesus Alarcon Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 54, S 8, H MU 23186, I/A 7 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-30
Información de JESUS ALARCON GARCIA
Mostramos los datos de JESUS ALARCON GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS ALARCON GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos