JESS SOREN MICHAEL DILSO
Informe ejecutivo de JESS SOREN MICHAEL DILSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JESS SOREN MICHAEL DILSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JINGUMAJA COMERCIO SL | Administrador Unico | 26/10/2021 | |
CDS CAR RENTAL AND LEASING SL | Administrador Unico | 25/10/2021 |
VINCULACIONES DE JESS SOREN MICHAEL DILSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESS SOREN MICHAEL DILSO
Empresa: JINGUMAJA COMERCIO SL
Administrador Unico
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 30, S 8, H MA137924, I/A 5 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
Empresa: CDS CAR RENTAL AND LEASING SL
Administrador Unico
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684, L 4591, F 6, S 8, H MA142730, I/A 3 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-29
Empresa: JINGUMAJA COMERCIO SL
Administrador Unico
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 30, S 8, H MA137924, I/A 4 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-29
Empresa: CDS CAR RENTAL AND LEASING SL
Administrador Unico
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684, L 4591, F 6, S 8, H MA142730, I/A 2 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-29
Empresa: JINGUMAJA COMERCIO SL
Administrador Unico
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 30, S 8, H MA137924, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-29
Empresa: JINGUMAJA COMERCIO SL
Administrador Solidario
- Farnos Mattera Frank
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 30, S 8, H MA137924, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-29
Empresa: JINGUMAJA COMERCIO SL
Administrador Solidario
- Farnos Mattera Frank
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 30, S 8, H MA137924, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-29
Empresa: JINGUMAJA COMERCIO SL
Administrador Unico
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 30, S 8, H MA137924, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-29
Empresa: CDS CAR RENTAL AND LEASING SL
Administrador Unico
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684, L 4591, F 5, S 8, H MA142730, I/A 1 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
Empresa: CDS CAR RENTAL AND LEASING SL
Socio Único
- Jess Soren Michael Dilso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684, L 4591, F 5, S 8, H MA142730, I/A 1 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
VER MAS ACTOS
Información de JESS SOREN MICHAEL DILSO
Mostramos los datos de JESS SOREN MICHAEL DILSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESS SOREN MICHAEL DILSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos