JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER
Informe ejecutivo de JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPOHIS SL | Administrador Unico | 03/02/2022 | |
MARMOLES Y PORCELANICOS ANDALUCIA SL | Socio Unico | 25/04/2019 | |
MARMOLES Y PORCELANICOS ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 25/04/2019 | |
GRUPO OLIVIER JERONIMO SL | Socio Unico | 24/06/2016 | |
GRUPO OLIVIER JERONIMO SL | Administrador Unico | 24/06/2016 | |
MARMOLES TORRECUEVAS SL | Liquidador | 20/09/2010 |
VINCULACIONES DE JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER
Empresa: MAPOHIS SL
Administrador Unico
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 205, S 8, H GR 57413, I/A 1 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-18
Empresa: COMPATONER SL
Administrador Unico
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 165, S 8, H GR 55322, I/A 2 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-18
Empresa: COMPATONER SL
Administrador Unico
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 165, S 8, H GR 55322, I/A 1 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-18
Empresa: MARMOLES Y PORCELANICOS ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 213, S 8, H GR 53009, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-18
Empresa: MARMOLES Y PORCELANICOS ANDALUCIA SL
Socio Único
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 213, S 8, H GR 53009, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-18
Empresa: GRUPO OLIVIER JERONIMO SL
Administrador Unico
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 17, S 8, H GR 48726, I/A 1 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-18
Empresa: GRUPO OLIVIER JERONIMO SL
Socio Único
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 17, S 8, H GR 48726, I/A 1 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-18
Empresa: MARMOLES TORRECUEVAS SL
Liquidador
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41761 , F 182, S 8, H B 396054, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Empresa: MARMOLES TORRECUEVAS SL
Administrador Unico
- Jeronimo Moyano Francisco Olivier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41761 , F 182, S 8, H B 396054, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Información de JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER
Mostramos los datos de JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JERONIMO MOYANO FRANCISCO OLIVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos