JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD
Informe ejecutivo de JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KALIDEA SLG ESPAÑA SL | Consejero | 12/11/2014 | 15/02/2019 |
KALIDEA SLG ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 08/01/2015 | 15/02/2019 |
VINCULACIONES DE JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD
Empresa: KALIDEA SLG ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Jean Francois Elie Andre Boisson
- Jerome Jaques Hippolyte Rigaud
- Sandrine Marthe Joelle Mouchnino Le Grand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44536 , F 192, S 8, H B 459113, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
Empresa: KALIDEA SLG ESPAÑA SL
Consejero
- Jean Francois Elie Andre Boisson
- Jerome Jaques Hippolyte Rigaud
- Sandrine Marthe Joelle Mouchnino Le Grand
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44536 , F 190, S 8, H B 459113, I/A 1 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Información de JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD
Mostramos los datos de JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JEROME JAQUES HIPPOLYTE RIGAUD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos