JEROEN MERCHIERS
Informe ejecutivo de JEROEN MERCHIERS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JEROEN MERCHIERS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEMALUNOCH SL | Administrador Solidario | 17/12/2021 | |
LANAI PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2016 | |
LANAI PARTNERS SL | Presidente | 27/12/2016 | |
LANAI PARTNERS SL | Consejero | 27/12/2016 |
VINCULACIONES DE JEROEN MERCHIERS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JEROEN MERCHIERS
Empresa: JEMALUNOCH SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Fernandez Marta
- Jeroen Merchiers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48097 , F 12, S 8, H B 572184, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Empresa: LANAI PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado
- Jeroen Merchiers
- Leiva Garcia Antonio
Consejero
Presidente
- Jeroen Merchiers
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45691 , F 35, S 8, H B 496021, I/A 1 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: TRIP 4 REAL EXPERIENCES SL
Apoderado Solidario
- Jeroen Merchiers
- Molins Cañadell Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45575 , F 87, S 8, H B 422747, I/A 10 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Empresa: AIRBNB ONLINE SERVICES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Jeroen Merchiers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 199, S 8, H B 414576, I/A 14 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
Empresa: AIRBNB ONLINE SERVICES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Jeroen Merchiers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 194, S 8, H B 414576, I/A 10 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-08
Información de JEROEN MERCHIERS
Mostramos los datos de JEROEN MERCHIERS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JEROEN MERCHIERS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos