JERICO DEVIS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de JERICO DEVIS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JERICO DEVIS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURTIDOS DEVIS SA | Administrador Unico | 17/12/2013 |
VINCULACIONES DE JERICO DEVIS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JERICO DEVIS JOSE LUIS
Empresa: CURTIDOS DEVIS SA
Administrador Unico
- Jerico Devis Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881, L 1193, F 175, S 8, H V 16230, I/A 13 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Empresa: CURTIDOS DEVIS SA
Administrador Unico
- Jerico Devis Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881, L 1193, F 175, S 8, H V 16230, I/A 12 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-46
Empresa: CURTIDOS DEVIS SA
Administrador Unico
- Jerico Devis Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881, L 1193, F 175, S 8, H V 16230, I/A 11 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Información de JERICO DEVIS JOSE LUIS
Mostramos los datos de JERICO DEVIS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JERICO DEVIS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos