JENS BERNSTORFF
Informe ejecutivo de JENS BERNSTORFF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JENS BERNSTORFF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESIGN DELIVERY SL | Administrador Unico | 21/07/2017 | |
INMONSAL INVERDARA SL | Administrador Unico | 10/06/2009 |
VINCULACIONES DE JENS BERNSTORFF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JENS BERNSTORFF
Empresa: ARMANDA BUILDING SL
Liquidador
- Jens Bernstorff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35386 , F 76, S 8, H B 265944, I/A 4 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: ARMANDA BUILDING SL
Administrador Unico
- Jens Bernstorff
Liquidador
- Jens Bernstorff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35386 , F 76, S 8, H B 265944, I/A 4 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: TRILITO SL
Administrador Unico
- Jens Bernstorff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31125 , F 44, S 8, H B 187540, I/A 4 N (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Empresa: TRILITO SL
Liquidador
- Jens Bernstorff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31125 , F 45, S 8, H B 187540, I/A 6 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: TRILITO SL
Liquidador
- Jens Bernstorff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31125 , F 45, S 8, H B 187540, I/A 6 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: DESIGN DELIVERY SL
Administrador Unico
- Jens Bernstorff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45892 , F 148, S 8, H B 502184, I/A 2 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: INMONSAL INVERDARA SL
Administrador Unico
- Jens Bernstorff
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41279 , F 62, S 8, H B 379541, I/A 1 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de JENS BERNSTORFF
Mostramos los datos de JENS BERNSTORFF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JENS BERNSTORFF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos