JEAN MARIE LE MONZE
Informe ejecutivo de JEAN MARIE LE MONZE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JEAN MARIE LE MONZE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOUSESC VALLDOREIX SL | Administrador Unico | 20/07/2022 | |
A3M INAMOVIBLE SL | Administrador Unico | 29/10/2018 | |
DRAAGU PICTURES SL | Consejero | 25/10/2018 |
VINCULACIONES DE JEAN MARIE LE MONZE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JEAN MARIE LE MONZE
Empresa: HOUSESC VALLDOREIX SL
Administrador Unico
- Jean Marie Le Monze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46436 , F 145, S 8, H B 520070, I/A 2 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-08
Empresa: HOUSESC VALLDOREIX SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Fructuoso Alberto
- Jean Marie Le Monze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46436 , F 145, S 8, H B 520070, I/A 2 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-08
Empresa: MIMOS TAPAS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Fructuoso Alberto
- Jean Marie Le Monze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45896 , F 110, S 8, H B 502325, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Empresa: TELEFERICBORN SL
Administrador Solidario
- Hernandez Fructuoso Alberto
- Jean Marie Le Monze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45896 , F 110, S 8, H B 502325, I/A 2 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
Empresa: DRAAGU PICTURES SL
Consejero Delegado
Consejero
- AGRANDISSEUR FISHEYE SAS
- Alexandre Paul Jean Noirot Cosson
- Frank Ari Nataf
- Jean Marie Le Monze
- Joan Bardeletti
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45377 , F 78, S 8, H B 485785, I/A 5 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-08
Empresa: A3M INAMOVIBLE SL
Administrador Unico
- Jean Marie Le Monze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46604 , F 170, S 8, H B 525214, I/A 1 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-08
Empresa: HOUSESC VALLDOREIX SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Fructuoso Alberto
- Jean Marie Le Monze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46439 , F 144, S 8, H B 520070, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Información de JEAN MARIE LE MONZE
Mostramos los datos de JEAN MARIE LE MONZE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JEAN MARIE LE MONZE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos