JEAN FABIENNE JEANNE MARIE
Informe ejecutivo de JEAN FABIENNE JEANNE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JEAN FABIENNE JEANNE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GROWFRUIT SL | Apoderado Mancomunado | 30/06/2017 | |
GROWFRUIT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2016 | |
GEFISU HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE JEAN FABIENNE JEANNE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JEAN FABIENNE JEANNE MARIE
Empresa: GROWFRUIT SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6171 , F 163, S 8, H SE109004, I/A 5 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-41
Empresa: GROWFRUIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Jean Fabienne Jeanne Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6171 , F 162, S 8, H SE109004, I/A 3 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-41
Empresa: GROWFRUIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jean Fabienne Jeanne Marie
- Millas Crespo Isidoro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6171 , F 161, S 8, H SE109004, I/A 2 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-41
Empresa: GROWFRUIT SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6171 , F 159, S 8, H SE109004, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS ADALFA SL
Liquidador
- Jean Fabienne Jeanne Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 140, S 8, H SE 49936, I/A 4 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS ADALFA SL
Administrador Solidario
- Alexandre Philippe Adnot
- Jean Fabienne Jeanne Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 140, S 8, H SE 49936, I/A 4 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-41
Empresa: GEFISU HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado
- Jean Fabienne Jeanne Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 102, S 8, H SE 35803, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-41
Información de JEAN FABIENNE JEANNE MARIE
Mostramos los datos de JEAN FABIENNE JEANNE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JEAN FABIENNE JEANNE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos