JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS
Informe ejecutivo de JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICH AUDIENCE INTERNATIONAL SL | Administrador Solidario | 05/02/2020 | 15/12/2022 |
RICH AUDIENCE INTERNATIONAL SL | Consejero | 15/07/2016 | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS
Empresa: RICH AUDIENCE INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Jean Christophe Cyrille Lesbros
- Merino Marin Manuel
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 178, S 8, H B 488753, I/A 7 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-08
Empresa: RICH AUDIENCE INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Jean Christophe Cyrille Lesbros
- Merino Marin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 177, S 8, H B 488753, I/A 5 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
Empresa: RICH AUDIENCE INTERNATIONAL SL
Consejero Suplente
Consejero
- Calaf Cot Joaquin
- Jean Christophe Cyrille Lesbros
- Merino Marin Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 177, S 8, H B 488753, I/A 4 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-08
Empresa: RICH AUDIENCE INTERNATIONAL SL
Consejero Suplente
Consejero
- Calaf Cot Joaquin
- Jean Christophe Cyrille Lesbros
- Merino Marin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 173, S 8, H B 488753, I/A 1 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Información de JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS
Mostramos los datos de JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JEAN CHRISTOPHE CYRILLE LESBROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos