JAVIER MARIN GOZALVEZ
Informe ejecutivo de JAVIER MARIN GOZALVEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAVIER MARIN GOZALVEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASINO BARCELONA INTERACTIVO SA | Apoderado | 10/08/2020 | |
HISPANO SUIZA CARS SL | Apoderado | 04/07/2019 | |
INVERAMA SL | Apoderado | 03/07/2019 | |
CELLER DEL PESCADOR SL | Apoderado | 17/06/2019 | |
CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA SA | Apoderado | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE JAVIER MARIN GOZALVEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER MARIN GOZALVEZ
Empresa: CASINO BARCELONA INTERACTIVO SA
Apoderado
- Javier Marin Gozalvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 88, S 8, H CE 3315, I/A 5 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-51
Empresa: HISPANO SUIZA CARS SL
Apoderado
- Javier Marin Gozalvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 101, S 8, H GI 65038, I/A 4 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-17
Empresa: INVERAMA SL
Apoderado
- Javier Marin Gozalvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 164, S 8, H GI 9238, I/A 81 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-17
Empresa: CELLER DEL PESCADOR SL
Apoderado
- Javier Marin Gozalvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 69, S 8, H GI 63294, I/A 9 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-17
Empresa: CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA SA
Apoderado
- Javier Marin Gozalvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 81, S 8, H GI 9405, I/A 54 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-17
Información de JAVIER MARIN GOZALVEZ
Mostramos los datos de JAVIER MARIN GOZALVEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER MARIN GOZALVEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos