JAVIER FERNANDEZ GALEANO
Informe ejecutivo de JAVIER FERNANDEZ GALEANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAVIER FERNANDEZ GALEANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOMAS FERNANDEZ DIAZ E HIJOS SL | Administrador Unico | 12/01/2018 |
VINCULACIONES DE JAVIER FERNANDEZ GALEANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER FERNANDEZ GALEANO
Empresa: TOMAS FERNANDEZ DIAZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Javier Fernandez Galeano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 46, S 8, H BA 4486, I/A 7 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-06
Empresa: PAQUI Y TOMAS FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Javier Fernandez Galeano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 199, S 8, H BA 18928, I/A 6 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-06
Información de JAVIER FERNANDEZ GALEANO
Mostramos los datos de JAVIER FERNANDEZ GALEANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER FERNANDEZ GALEANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos