JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES
Informe ejecutivo de JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURCROP AGRICOLA SL | Administrador Unico | 06/04/2016 | 26/10/2018 |
NATURCROP AGRICOLA SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2016 | 06/04/2016 |
NATURCROP AGRICOLA SL | Administrador Unico | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES
Empresa: NATURCROP AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Javier Antonio Garcia Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 3, S 8, H MU 59005, I/A A (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-30
Empresa: NATURCROP AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Javier Antonio Garcia Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 2, S 8, H MU 59005, I/A 5 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Empresa: NATURCROP AGRICOLA SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Garcia Herrero
- Javier Antonio Garcia Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 2, S 8, H MU 59005, I/A 5 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Empresa: NATURCROP AGRICOLA SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Garcia Herrero
- Javier Antonio Garcia Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 2, S 8, H MU 59005, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-30
Empresa: NATURCROP AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Javier Antonio Garcia Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 2, S 8, H MU 59005, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-30
Información de JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES
Mostramos los datos de JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER ANTONIO GARCIA LINARES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos