JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO
Informe ejecutivo de JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADHMIN ADMINISTRACION Y GESTION DE FINCAS SL | Administrador Unico | 24/03/2022 | |
LINKAMER SL | Administrador Unico | 21/12/2020 | |
LINKAMER SL | Socio Unico | 23/07/2020 | |
NOESIS ANALISIS FINANCIERO SL | Apoderado | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO
Empresa: EMILIO COLLADOS GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Jaureguizar Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22016 , F 158, S 8, H M 392456, I/A 2 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: LINKAMER SL
Administrador Unico
- Jaureguizar Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 106, S 8, H M 721793, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: LINKAMER SL
Socio Único
- Jaureguizar Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 105, S 8, H M 721793, I/A 1 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Empresa: NOESIS ANALISIS FINANCIERO SL
Apoderado
- Jaureguizar Frances Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13463 , F 90, S 8, H M 218575, I/A 8 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-28
Información de JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO
Mostramos los datos de JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUREGUIZAR FRANCES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos