JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS LLANOS DE PORTUGALETE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SA | Apoderado | 16/11/2012 | 18/12/2017 |
FOMLO INVERSIONES 2013 SL | Administrador Unico | 19/09/2013 | 29/04/2016 |
VINCULACIONES DE JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT
Empresa: FOMLO INVERSIONES 2013 SL
Administrador Unico
- Jauregui Urquiola Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5393 , F 198, S 8, H BI 62834, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-48
Empresa: FOMLO INVERSIONES 2013 SL
Administrador Unico
- Jauregui Urquiola Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5393 , F 198, S 8, H BI 62834, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Apoderado
- Jauregui Urquiola Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 93, S 8, H BI 19713, I/A 16 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-48
Información de JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT
Mostramos los datos de JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUREGUI URQUIOLA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos