JAUME SAMPOL JUAN
Informe ejecutivo de JAUME SAMPOL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JAUME SAMPOL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEMA GRUPO DE NEGOCIO SL | Liquidador | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
PEMA GRUPO DE NEGOCIO SL | Administrador Unico | 12/06/2017 | 22/05/2023 |
ON CONSULTING-CONSULTORIA Y SERVICIOS SL | Liquidador | 04/05/2021 | 04/05/2021 |
ON CONSULTING-CONSULTORIA Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 29/01/2018 | 04/05/2021 |
CALVAC REPRESENTACIONES SL | Liquidador | 29/01/2018 | 29/01/2018 |
CALVAC REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 30/11/2010 | 29/01/2018 |
TERASOFT SERVICIOS INFORMATICOS SL | Liquidador | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
TERASOFT SERVICIOS INFORMATICOS SL | Administrador Unico | 19/04/2016 | 21/07/2017 |
VINCULACIONES DE JAUME SAMPOL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUME SAMPOL JUAN
Empresa: PEMA GRUPO DE NEGOCIO SL
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 96, S 8, H PM 61637, I/A 3 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-07
Empresa: PEMA GRUPO DE NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Jaume Sampol Juan
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 96, S 8, H PM 61637, I/A 3 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-07
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 91, S 8, H PM 29763, I/A 10 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-07
Administrador Unico
- Jaume Sampol Juan
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 91, S 8, H PM 29763, I/A 10 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-07
Administrador Unico
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 91, S 8, H PM 29763, I/A 8 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-07
Empresa: CALVAC REPRESENTACIONES SL
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 133, S 8, H PM 27247, I/A 10 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-07
Empresa: CALVAC REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Jaume Sampol Juan
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 133, S 8, H PM 27247, I/A 10 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-07
Empresa: TERASOFT SERVICIOS INFORMATICOS SL
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 84, S 8, H PM 39397, I/A 6 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-07
Empresa: TERASOFT SERVICIOS INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Jaume Sampol Juan
Liquidador
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 84, S 8, H PM 39397, I/A 6 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-07
Empresa: PEMA GRUPO DE NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Jaume Sampol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 96, S 8, H PM 61637, I/A 2 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-07
VER MAS ACTOS
Información de JAUME SAMPOL JUAN
Mostramos los datos de JAUME SAMPOL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUME SAMPOL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos