JAUME RAMISA SALADA
Informe ejecutivo de JAUME RAMISA SALADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JAUME RAMISA SALADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICAS VALL DE BAS SL | Apoderado Solidario | 14/08/2018 | 04/09/2023 |
CARNICAS VALL DE BAS SL | Consejero | 11/03/2022 | |
RAVI CONSULTING 2017 SL | Apoderado | 22/02/2017 |
VINCULACIONES DE JAUME RAMISA SALADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUME RAMISA SALADA
Empresa: CARNICAS VALL DE BAS SL
Apoderado Solidario
- Jaume Ramisa Salada
- Josep Ramisa Salada
- Pere Caralt Tarres
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 26, S 8, H GI 4067, I/A 27 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-17
Empresa: CARNICAS VALL DE BAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 25, S 8, H GI 4067, I/A 24 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-17
Empresa: CARNICAS VALL DE BAS SL
Apoderado Solidario
- Jaume Ramisa Salada
- Josep Ramisa Salada
- Pere Caralt Tarres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 24, S 8, H GI 4067, I/A 20 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-17
Empresa: EXCURSIONS DE BESTIAR EN VIU SL
Apoderado
- Jaume Ramisa Salada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2632 , F 45, S 8, H GI 45009, I/A 6 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-17
Información de JAUME RAMISA SALADA
Mostramos los datos de JAUME RAMISA SALADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUME RAMISA SALADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos