JAUME GELADA CAMPS
Informe ejecutivo de JAUME GELADA CAMPS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAUME GELADA CAMPS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSYLO TECHNOLOGIES SL | Consejero Delegado | 17/07/2023 | |
INSYLO TECHNOLOGIES SL | Presidente | 29/09/2022 | |
INSYLO TECHNOLOGIES SL | Consejero | 29/09/2022 | |
UBIKWA SYSTEMS GLOBAL SL | Socio Unico | 27/11/2017 | |
UBIKWA SYSTEMS GLOBAL SL | Administrador Unico | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE JAUME GELADA CAMPS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUME GELADA CAMPS
Empresa: INSYLO TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
- Jaume Gelada Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 58, S 8, H GI 54869, I/A 13 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-17
Empresa: INSYLO TECHNOLOGIES SL
Consejero
Presidente
- Jaume Gelada Camps
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 126, S 8, H GI 54869, I/A 10 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-17
Empresa: KINVOL TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Jaume Gelada Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 87, S 8, H GI 63039, I/A 1 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-17
Empresa: KINVOL TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Jaume Gelada Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 87, S 8, H GI 63039, I/A 1 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-17
Empresa: ADVANTUR TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Jaume Gelada Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 204, S 8, H GI 32716, I/A 3 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-17
Empresa: ADVANTUR TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Jaume Gelada Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 204, S 8, H GI 32716, I/A 2 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-17
Información de JAUME GELADA CAMPS
Mostramos los datos de JAUME GELADA CAMPS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUME GELADA CAMPS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos