JAUME COLL MAGDALENA
Informe ejecutivo de JAUME COLL MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JAUME COLL MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YEGUADA MALLORCA MD SL | Socio Unico | 21/06/2017 | |
YEGUADA MALLORCA MD SL | Administrador Unico | 21/06/2017 | |
TRUI ESPECTACULOS SL | Secretario | 23/01/2015 | |
TRUI ESPECTACULOS SL | Consejero | 23/01/2015 | |
GRUP TRUI MALLORCA SL | Secretario | 23/01/2015 | |
GRUP TRUI MALLORCA SL | Consejero | 23/01/2015 | |
FERIA SERVICE SL | Secretario | 22/01/2015 | |
FERIA SERVICE SL | Consejero | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE JAUME COLL MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUME COLL MAGDALENA
Empresa: YEGUADA LA GUBIA SL
Administrador Mancomunado
- Jaume Coll Magdalena
- Uson Olaso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 49553, I/A 2 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-07
Empresa: YEGUADA MALLORCA MD SL
Administrador Unico
- Jaume Coll Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2714 , F 183, S 8, H PM 81847, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-07
Empresa: YEGUADA MALLORCA MD SL
Socio Único
- Jaume Coll Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2714 , F 183, S 8, H PM 81847, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-07
Empresa: GRUP TRUI MALLORCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coll Gomez Francisca
- Jaume Coll Lorenzo Miguel
- Jaume Coll Magdalena
- Jaume Coll Miguel
Presidente
Secretario
- Jaume Coll Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 141, S 8, H PM 64664, I/A 5 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-07
Empresa: TRUI ESPECTACULOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coll Gomez Francisca
- Jaume Coll Lorenzo Miguel
- Jaume Coll Magdalena
- Jaume Coll Miguel
Presidente
Secretario
- Jaume Coll Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 78, S 8, H PM 12092, I/A 6 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-07
Empresa: FERIA SERVICE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coll Gomez Francisca
- Jaume Coll Lorenzo
- Jaume Coll Magdalena
- Jaume Coll Miguel
Presidente
Secretario
- Jaume Coll Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 68, S 8, H PM 6424, I/A 14 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-07
Empresa: MUSICAL BALEAR SL
Administrador Unico
- Jaume Coll Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 28, S 8, H PM 18643, I/A 4 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-07
Información de JAUME COLL MAGDALENA
Mostramos los datos de JAUME COLL MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUME COLL MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos