JARQUE BUENO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de JARQUE BUENO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JARQUE BUENO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELTIUM GEST SL | Apoderado | 14/09/2021 | |
JARQUES PEL SL | Administrador Unico | 13/05/2021 |
VINCULACIONES DE JARQUE BUENO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARQUE BUENO MARIA JOSE
Empresa: PELTIUM GEST SL
Apoderado
- Jarque Bueno Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7048, L 4351, F 159, S 8, H V 80708, I/A 5 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-46
Empresa: JARQUES PEL SL
Administrador Unico
- Jarque Bueno Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6771, L 4075, F 188, S 8, H V 74912, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
Empresa: JARQUES PEL SL
Administrador Solidario
- Jarque Bueno Carlos Jose
- Jarque Bueno Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6771, L 4075, F 188, S 8, H V 74912, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
Empresa: PELTIUM GEST SL
Administrador Solidario
- Jarque Bueno Carlos Jose
- Jarque Bueno Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7048, L 4351, F 159, S 8, H V 80708, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
Empresa: JARQUES PEL SL
Administrador Solidario
- Jarque Bueno Carlos Jose
- Jarque Bueno Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6771, L 4075, F 188, S 8, H V 74912, I/A 3 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Empresa: PELTIUM GEST SL
Administrador Solidario
- Jarque Bueno Carlos Jose
- Jarque Bueno Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7048, L 4351, F 158, S 8, H V 80708, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-46
Información de JARQUE BUENO MARIA JOSE
Mostramos los datos de JARQUE BUENO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARQUE BUENO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos