JARIOL MOYANO CELIA
Informe ejecutivo de JARIOL MOYANO CELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JARIOL MOYANO CELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIANZA IRENA ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/03/2012 |
VINCULACIONES DE JARIOL MOYANO CELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARIOL MOYANO CELIA
Empresa: ACEDO DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Jariol Moyano Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28723 , F 181, S 8, H M 517224, I/A 4 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES JARTIN SL
Administrador Unico
- Jariol Moyano Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27608 , F 61, S 8, H M 497506, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: SANTURDE DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Jariol Moyano Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 94, S 8, H CO 32332, I/A 3 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-14
Empresa: SANTURDE DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Jariol Moyano Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 93, S 8, H CO 32332, I/A 2 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-14
Empresa: ALIANZA IRENA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Jariol Moyano Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28488 , F 160, S 8, H M 512869, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES JARTIN SL
Administrador Unico
- Jariol Moyano Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27608 , F 60, S 8, H M 497506, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Empresa: ACEDO DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Jariol Moyano Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28723 , F 180, S 8, H M 517224, I/A 2 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Información de JARIOL MOYANO CELIA
Mostramos los datos de JARIOL MOYANO CELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARIOL MOYANO CELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos