JARILLO CERRATO PEDRO
Informe ejecutivo de JARILLO CERRATO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JARILLO CERRATO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SA | Apoderado | 21/03/2018 | |
ELGUIPELI SL | Administrador Unico | 12/01/2016 | 10/02/2017 |
MAPEMAR 2011 SL | Administrador Solidario | 09/02/2017 | |
ELGUIPELI SL | Administrador Solidario | 12/01/2016 | |
INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SA | Apoderado | 15/02/2013 | 17/06/2013 |
INVERSIONES HOTELERAS LA GUARDIA SA | Consejero | 27/08/2009 |
VINCULACIONES DE JARILLO CERRATO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARILLO CERRATO PEDRO
Apoderado
- Corral Folgado Claudio Vicente
- Cortes Breton Juan Maria
- Fernandez Gomez Jaime
- Fernandez Gomez Jaime-antonio
- Jarillo Cerrato Pedro
- Jarillo Cerrato Pedro
- Sanchez Ramos Adelina-eleuteria
- Sanz Perez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 91, S 8, H M 18073, I/A 156 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: ELGUIPELI SL
Administrador Unico
- Jarillo Cerrato Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22717 , F 175, S 8, H M 406413, I/A 4 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: MAPEMAR 2011 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Borrego Fausto
- Jarillo Cerrato Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18108 , F 92, S 8, H M 313179, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Empresa: ELGUIPELI SL
Administrador Unico
- Jarillo Cerrato Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22717 , F 175, S 8, H M 406413, I/A 3 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: ELGUIPELI SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Chavero Pilar
- Jarillo Cerrato Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22717 , F 175, S 8, H M 406413, I/A 3 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Apoderado
- Jarillo Cerrato Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28398 , F 42, S 8, H M 18073, I/A 131 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Apoderado
- Jarillo Cerrato Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28398 , F 36, S 8, H M 18073, I/A 122 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: INVERSIONES HOTELERAS LA GUARDIA SA
Consejero
- Gonzalez Borrego Fausto
- Jarillo Cerrato Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 176, S 8, H TO 20636, I/A 5 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-45
Información de JARILLO CERRATO PEDRO
Mostramos los datos de JARILLO CERRATO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARILLO CERRATO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos