JAREÑO TEJEDA ANTONIO
Informe ejecutivo de JAREÑO TEJEDA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAREÑO TEJEDA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANOMOCION SA | Apoderado Mancomunado | 22/10/2012 | 04/07/2013 |
HISPANOMOCION SA | Apoderado Mancomunado | 18/06/2010 | 22/10/2012 |
HISPANOMOCION SA | Apoderado Mancomunado | 16/02/2010 | 18/06/2010 |
HISPANOMOCION SA | Apoderado | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE JAREÑO TEJEDA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAREÑO TEJEDA ANTONIO
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Acedo Perez Evaristo
- Jareño Tejeda Antonio
- Mateos Garcia Ruht-maria
- Rodriguez Villalba Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 60, S 8, H M 56957, I/A 469 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Acedo Perez Evaristo
- Jareño Tejeda Antonio
- Mateos Garcia Ruht-maria
- Rodriguez Villalba Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 47, S 8, H M 56957, I/A 454 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Jareño Tejeda Antonio
- Mateos Garcia Ruht-maria
- Moreno Gil David Vicente
- Rodriguez Villalba Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 47, S 8, H M 56957, I/A 454 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Jareño Tejeda Antonio
- Mateos Garcia Ruht-maria
- Moreno Gil David Vicente
- Rodriguez Villalba Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27398 , F 225, S 8, H M 56957, I/A 406 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Carrasco Vega Jesus
- Jareño Tejeda Antonio
- Moreno Gil David Vicente
- Rodriguez Villalba Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27398 , F 225, S 8, H M 56957, I/A 406 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Carrasco Vega Jesus
- Jareño Tejeda Antonio
- Moreno Gil David Vicente
- Rodriguez Villalba Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27398 , F 211, S 8, H M 56957, I/A 395 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado
- Carrasco Vega Jesus
- Jareño Tejeda Antonio
- Moreno Gil David Vicente
- Villalta Cañas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27398 , F 211, S 8, H M 56957, I/A 395 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Información de JAREÑO TEJEDA ANTONIO
Mostramos los datos de JAREÑO TEJEDA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAREÑO TEJEDA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos