JARAMILLO ONGIL OLGA
Informe ejecutivo de JARAMILLO ONGIL OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JARAMILLO ONGIL OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEROMA CS SL | Administrador Unico | 30/05/2024 | |
FILTRACION Y TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL SA | Secretario | 27/03/2012 | |
FILTRACION Y TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/03/2012 | |
FILTRACION Y TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL SA | Consejero | 27/03/2012 | |
JARAPE GESTION SL | Administrador Unico | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE JARAMILLO ONGIL OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARAMILLO ONGIL OLGA
Empresa: VEROMA CS SL
Administrador Unico
- Jaramillo Ongil Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824546, I/A 1 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ASILVESTRADOS & DESATENDIDOS SL
Administrador Unico
- Jaramillo Ongil Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23077 , F 17, S 8, H M 413465, I/A 4 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Empresa: MAQUIONLINE SL
Administrador Unico
- Jaramillo Ongil Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 140, S 8, H M 536771, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Empresa: ASILVESTRADOS & DESATENDIDOS SL
Administrador Unico
- Jaramillo Ongil Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23077 , F 16, S 8, H M 413465, I/A 2 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: MAQUIONLINE SL
Administrador Unico
- Jaramillo Ongil Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29834 , F 138, S 8, H M 536771, I/A 1 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Prieto Juan-carlos
- Cabanellas Fernandez De La Cruz Luis-alfredo
- Jaramillo Ongil Olga
Consejero
- Bravo Prieto Juan-carlos
- Cabanellas Fernandez De La Cruz Luis-alfredo
- Jaramillo Ongil Olga
Presidente
Secretario
- Jaramillo Ongil Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28447 , F 138, S 8, H M 512219, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: JARAPE GESTION SL
Administrador Unico
- Jaramillo Ongil Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23032 , F 119, S 8, H M 412598, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Información de JARAMILLO ONGIL OLGA
Mostramos los datos de JARAMILLO ONGIL OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARAMILLO ONGIL OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos