JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLES EDIMARG SAL | Consejero | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN
Empresa: GUSTO DECOR INTERIORISMO SL
Administrador Unico
- Jaramillo Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28689 , F 192, S 8, H M 516582, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: GUSTO DECOR INTERIORISMO SL
Administrador Unico
- Jaramillo Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28689 , F 190, S 8, H M 516582, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: GUSTO DECOR INTERIORISMO SL
Socio Único
- Jaramillo Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28689 , F 190, S 8, H M 516582, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: MARMOLES EDIMARG SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Anaya Pozo Ignacio
- Anaya Pozo Pilar
- Bravo Calderon Antonio
- Jaramillo Garcia Maria Carmen
- Jaramillo Garcia Rafael
- Marquez Gomez Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1575, L 488, F 168, S 8, H MA 17874, I/A 4 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Empresa: MARMOLES EDIMARG SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Anaya Pozo Ignacio
- Anaya Pozo Pilar
- Bravo Calderon Antonio
- Jaramillo Garcia Maria Carmen
- Jaramillo Garcia Rafael
- Marquez Gomez Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1575, L 488, F 168, S 8, H MA 17874, I/A 3 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARAMILLO GARCIA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos