JARA TRUJILLO ANGEL
Informe ejecutivo de JARA TRUJILLO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JARA TRUJILLO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASTICOS JARA SL | Administrador Solidario | 13/05/2010 | 06/05/2024 |
VINCULACIONES DE JARA TRUJILLO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARA TRUJILLO ANGEL
Empresa: PLASTICOS JARA SL
Administrador Solidario
- Jara Trujillo Angel
- Rubio Garcia Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 45, S 8, H TO 20665, I/A 5 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-45
Empresa: PLASTICOS JARA SL
Administrador Solidario
- Jara Trujillo Angel
- Rubio Garcia Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 41, S 8, H TO 20665, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-45
Empresa: PLASTICOS JARA SL
Administrador Solidario
- Jara Trujillo Angel
- Rubio Garcia Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 40, S 8, H TO 20665, I/A 3 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-45
Empresa: PLASTICOS JARA SL
Administrador Solidario
- Jara Trujillo Angel
- Rubio Garcia Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 40, S 8, H TO 20665, I/A 2 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-45
Información de JARA TRUJILLO ANGEL
Mostramos los datos de JARA TRUJILLO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARA TRUJILLO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos