JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E-URBI INTERNATIONAL TRADE SL | Administrador Solidario | 22/07/2016 | 01/03/2022 |
E-URBI INTERNATIONAL TRADE SL | Liquidador Solidario | 01/03/2022 | 01/03/2022 |
BONDING TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 04/02/2019 | 05/11/2021 |
VINCULACIONES DE JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: E-URBI INTERNATIONAL TRADE SL
Liquidador Solidario
- Jara Blazquez Miguel Angel
- Rubio Felix Evangelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 142, S 8, H TO 38672, I/A 2 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-45
Empresa: E-URBI INTERNATIONAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Jara Blazquez Miguel Angel
- Rubio Felix Evangelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 142, S 8, H TO 38672, I/A 2 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-45
Empresa: LV SP LEADING TEAM SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Martino Jose Carlos
- Jara Blazquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38702 , F 120, S 8, H M 688143, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: LV SP LEADING TEAM SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Martino Jose Carlos
- Jara Blazquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38702 , F 118, S 8, H M 688143, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: E-URBI INTERNATIONAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Jara Blazquez Miguel Angel
- Rubio Felix Evangelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 142, S 8, H TO 38672, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-45
Información de JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARA BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos