JANSA MORATO FINA
Informe ejecutivo de JANSA MORATO FINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JANSA MORATO FINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DS SMITH PACKAGING FLAK SL | Apoderado | 28/07/2011 | 09/03/2016 |
DS SMITH PACKAGING FLAK SL | Apoderado | 09/03/2016 | |
DS SMITH PACKAGING FLAK SL | Apoderado | 27/01/2011 | 09/03/2016 |
DS SMITH PACKAGING FLAK SL | Apoderado | 17/02/2011 | 09/03/2016 |
LANINVER GSC SL | Apoderado | 27/07/2011 | 12/01/2016 |
LANINVER GSC SL | Apoderado | 12/01/2016 | |
LANINVER GSC SL | Apoderado | 16/02/2011 | 17/03/2011 |
LANINVER GSC SL | Apoderado | 27/01/2011 | 17/03/2011 |
VINCULACIONES DE JANSA MORATO FINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANSA MORATO FINA
Empresa: DS SMITH PACKAGING FLAK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avila Magriña Lluis Maria
- Avila Magriña Lluis Maria
- Barro Labrador Carlos
- Calvo Anguis Maria Gloria
- Castellet Grau Pedro
- Claver Moreno Nuria
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Miret Cudie Pere Lluis
- Velasco Piñera Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 90, S 8, H B 183119, I/A 40 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: MIVORISEINT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avila Magriña Lluis Maria
- Barro Labrador Carlos
- Castellet Grau Pedro
- Claver Moreno Nuria
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Jansa Morato Fina
- Miret Cudie Pere Lluis
- Velasco Piñera Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 199, S 8, H B 183117, I/A 21 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Empresa: FLAK SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 82, S 8, H B 183119, I/A 28 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-08
Empresa: MIVORISEINT SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 195, S 8, H B 183117, I/A 16 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
Empresa: MIVORISEINT SL
Apoderado
- Isern Torras Joan
- Jansa Morato Fina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 195, S 8, H B 183117, I/A 14 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-08
Empresa: FLAK SL
Apoderado
- Isern Torras Joan
- Jansa Morato Fina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38807 , F 200, S 8, H B 183119, I/A 25 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Empresa: MIVORISEINT SL
Apoderado
- Isern Torras Joan
- Jansa Morato Fina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 193, S 8, H B 183117, I/A 13 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Empresa: FLAK SL
Apoderado
- Jansa Morato Fina
- Velasco Piñera Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38807 , F 199, S 8, H B 183119, I/A 24 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: MIVORISEINT SL
Apoderado
- Jansa Morato Fina
- Velasco Piñera Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 192, S 8, H B 183117, I/A 12 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Información de JANSA MORATO FINA
Mostramos los datos de JANSA MORATO FINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANSA MORATO FINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos