JANOSOVA MARTINA
Informe ejecutivo de JANOSOVA MARTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JANOSOVA MARTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADAKA INVERSIONES 2005 SL | Administrador Unico | 04/10/2012 | |
SERVIGUR ALACANT 2009 SL | Administrador Unico | 19/01/2010 | |
IVO DE LEVANTE 1050 SL | Administrador Unico | 21/05/2009 |
VINCULACIONES DE JANOSOVA MARTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANOSOVA MARTINA
Empresa: ADAKA INVERSIONES 2005 SL
Administrador Unico
- Janosova Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 149, S 8, H A 94176, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-03
Empresa: SERVIGUR ALACANT 2009 SL
Administrador Unico
- Janosova Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 154, S 8, H A 119811, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-03
Empresa: IVO DE LEVANTE 1050 SL
Administrador Unico
- Janosova Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 15, S 8, H A 110247, I/A 2 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-03
Información de JANOSOVA MARTINA
Mostramos los datos de JANOSOVA MARTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANOSOVA MARTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos