JANINI BELLOCH MARIA LUZ
Informe ejecutivo de JANINI BELLOCH MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JANINI BELLOCH MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JANI DIVE SL | Administrador Solidario | 13/05/2014 |
VINCULACIONES DE JANINI BELLOCH MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANINI BELLOCH MARIA LUZ
Empresa: JANI DIVE SL
Administrador Solidario
- Janini Belloch Maria Luz
- Piquer Valverde Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 35, S 8, H A 139955, I/A 1 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-03
Administrador Solidario
- Janini Belloch Maria Luz
- Piquer Valverde Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 1, S 8, H A 128079, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-03
Empresa: ADUR GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Janini Belloch Maria Luz
- Roig Romero Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9311, L 6593, F 154, S 8, H V 143242, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Empresa: ADUR GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Janini Belloch Maria Luz
- Roig Romero Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9311, L 6593, F 151, S 8, H V 143242, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-46
Información de JANINI BELLOCH MARIA LUZ
Mostramos los datos de JANINI BELLOCH MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANINI BELLOCH MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos