JANEZ VEGA MARGARITA
Informe ejecutivo de JANEZ VEGA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JANEZ VEGA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROEL HISPANICA SA | Apoderado | 13/12/2012 | |
VENCOVE SA | Apoderado Mancomunado | 10/12/2012 |
VINCULACIONES DE JANEZ VEGA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANEZ VEGA MARGARITA
Empresa: TALLERES ALNEBA SA
Apoderado Mancomunado
- Janez Vega Margarita
- Perez Rodriguez Tomas
- Romero Gomez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18360 , F 35, S 8, H M 318428, I/A 11 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Empresa: SOLUMINER TECNO SA
Apoderado Mancomunado
- Asenjo Mancebo Oscar
- Cuesta Varela Maria Teresa
- Janez Vega Margarita
Apoderado
- Asenjo Mancebo Oscar
- Cuesta Varela Maria Teresa
- Janez Vega Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 126, S 8, H M 607581, I/A 6 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: SOLUMINER TECNO SA
Apoderado Mancomunado
- Asenjo Mancebo Oscar
- Cuesta Varela Maria Teresa
- Janez Vega Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 125, S 8, H M 607581, I/A 3 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Empresa: SOLUMINER TECNO SA
Apoderado
- Asenjo Mancebo Oscar
- Cuesta Varela Maria Teresa
- Janez Vega Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 125, S 8, H M 607581, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Empresa: ROEL HISPANICA SA
Apoderado
- Asenjo Mancebo Oscar
- Janez Vega Margarita
- Perez Rodriguez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12140 , F 221, S 8, H M 191684, I/A 15 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: VENCOVE SA
Apoderado Mancomunado
- Janez Vega Margarita
- Perez Rodriguez Tomas
- Romero Gomez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18605 , F 58, S 8, H M 323611, I/A 10 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Empresa: TALLERES ALNEBA SA
Apoderado Mancomunado
- Janez Vega Margarita
- Perez Rodriguez Tomas
- Romero Gomez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18360 , F 33, S 8, H M 318428, I/A 7 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Información de JANEZ VEGA MARGARITA
Mostramos los datos de JANEZ VEGA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANEZ VEGA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos