JANES MENENDEZ PEDRO
Informe ejecutivo de JANES MENENDEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JANES MENENDEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERYDEIS GRUPPO SL | Administrador Unico | 16/01/2018 | |
MARKETING STOCK PROMOTION ORTEGA SL | Administrador Unico | 12/02/2015 | |
GESPUVENTA RED POINT SL | Administrador Solidario | 26/09/2013 |
VINCULACIONES DE JANES MENENDEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANES MENENDEZ PEDRO
Empresa: SERVICIOS 360 DE LOTERIAS SL
Liquidador
- Janes Menendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 162, S 8, H M 747634, I/A 2 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: SERVICIOS 360 DE LOTERIAS SL
Administrador Unico
- Janes Menendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 162, S 8, H M 747634, I/A 2 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: SERVICIOS 360 DE LOTERIAS SL
Administrador Unico
- Janes Menendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 161, S 8, H M 747634, I/A 1 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: SERVICIOS 360 DE LOTERIAS SL
Socio Único
- Janes Menendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42230 , F 161, S 8, H M 747634, I/A 1 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: MERYDEIS GRUPPO SL
Administrador Unico
- Janes Menendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9159 , F 218, S 8, H M 130633, I/A 7 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: MARKETING STOCK PROMOTION ORTEGA SL
Administrador Unico
- Janes Menendez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28844 , F 189, S 8, H M 519396, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: GESPUVENTA RED POINT SL
Administrador Solidario
- Janes Menendez Pedro
- Lozano Martinez Jose Maria
- Martinez Avila Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 31, S 8, H M 566685, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: ESTUDIO IMAGEN PUBLICIDAD SLNE
Liquidador Solidario
- Garcia Hernandez Jorge
- Janes Menendez Pedro
- Torralba Hervas Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 194, S 9, H TO 65, I/A 3 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-45
Empresa: ESTUDIO IMAGEN PUBLICIDAD SLNE
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Jorge
- Janes Menendez Pedro
- Torralba Hervas Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 194, S 9, H TO 65, I/A 3 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-45
Información de JANES MENENDEZ PEDRO
Mostramos los datos de JANES MENENDEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANES MENENDEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos