JANEIRO MATEO SUSANA
Informe ejecutivo de JANEIRO MATEO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JANEIRO MATEO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THERMO KING RODAMIENTOS SL | Apoderado Mancomunado | 27/07/2020 | |
THERMO KING RODAMIENTOS SL | Apoderado Mancomunado | 08/01/2019 | |
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL | Apoderado Mancomunado | 08/01/2019 | |
REFTRANS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2015 |
VINCULACIONES DE JANEIRO MATEO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANEIRO MATEO SUSANA
Empresa: THERMO KING RODAMIENTOS SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Juan Santiago
- Janeiro Mateo Susana
- Perez Ramirez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18770 , F 205, S 8, H M 327141, I/A 29 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: INGERSOLL-RAND SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Janeiro Mateo Susana
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 14, S 8, H M 33239, I/A 52 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: INGERSOLL-RAND SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Castro Juan Santiago
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Janeiro Mateo Susana
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 10, S 8, H M 33239, I/A 49 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: INGERSOLL-RAND SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Castro Juan Santiago
- Castro Juan Santiago
- Donohoe Christopher
- Doyle Karen
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Janeiro Mateo Susana
- Janeiro Mateo Susana
- Lopez Izquierdo Jose Maria
- Webb Caroline
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 10, S 8, H M 33239, I/A 49 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: TRANE AIRE ACONDICIONADO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11132 , F 223, S 8, H M 175297, I/A 63 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: TRANE AIRE ACONDICIONADO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Janeiro Mateo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11132 , F 223, S 8, H M 175297, I/A 63 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Apoderado Mancomunado
- Castro Juan Santiago
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Janeiro Mateo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18770 , F 120, S 8, H M 327141, I/A 26 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Apoderado Mancomunado
- Castro Juan Santiago
- Janeiro Mateo Susana
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18770 , F 120, S 8, H M 327141, I/A 26 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: INGERSOLL-RAND SPAIN SA
Consejero
- Castro Juan Santiago
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Janeiro Mateo Susana
Presidente
Secretario
- Janeiro Mateo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 9, S 8, H M 33239, I/A 48 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: INGERSOLL-RAND SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Castro Juan Santiago
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Janeiro Mateo Susana
- Lopez Izquierdo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 8, S 8, H M 33239, I/A 47 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
VER MAS ACTOS
Información de JANEIRO MATEO SUSANA
Mostramos los datos de JANEIRO MATEO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANEIRO MATEO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos