JANE SCHOULTZ KATIE
Informe ejecutivo de JANE SCHOULTZ KATIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JANE SCHOULTZ KATIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P3 ZIGOITIA PARK SL | Consejero | 14/02/2023 | |
P3 PARETS PARK SL | Apoderado | 06/06/2022 | |
P3 ONDA PARK SL | Apoderado Mancomunado | 02/06/2022 | |
P3 PARETS PARK SL | Consejero | 02/12/2021 | |
P3 FONTANAR PARK SL | Consejero | 02/11/2021 | |
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI SA | Consejero | 24/09/2018 | |
P3 ILLESCAS PARK SL | Consejero | 25/06/2018 | |
P3 VILLANUEVA PARK SL | Consejero | 18/06/2018 | |
P3 BILBAO PARK SL | Consejero | 15/06/2018 | |
P3 QUER PARK SL | Consejero | 13/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JANE SCHOULTZ KATIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JANE SCHOULTZ KATIE
Empresa: P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI SA
Consejero
- Jane Schoultz Katie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 625006, I/A 35 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: HUAGONE INVESTMENT SL
Consejero
- Jane Schoultz Katie
- Merida Garcia Francisco Javier
- Spencer Otis Lee
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43713 , F 89, S 8, H M 771629, I/A 3 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: P3 CLA PARK SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36045 , F 13, S 8, H M 601180, I/A 24 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: P3 PARETS PARK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 31, S 8, H M 679270, I/A 17 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: P3 PARETS PARK SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Hernandez Raquel
- Hua Lee Hang
- Jane Schoultz Katie
- Merida Garcia Francisco Javier
- Spencer Otis Lee
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 31, S 8, H M 679270, I/A 17 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: P3 QUER PARK SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36045 , F 37, S 8, H M 609551, I/A 23 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: P3 ALGEMESI PARK SL
Apoderado Mancomunado
- Jane Schoultz Katie
- Merida Garcia Francisco Javier
- Spencer Otis Lee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38521 , F 182, S 8, H M 655007, I/A 17 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: P3 ABRERA PARK SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32557 , F 208, S 8, H M 585975, I/A 23 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: P3 ONDA PARK SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40220 , F 102, S 8, H M 701816, I/A 9 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: P3 LOECHES PARK SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 16, S 8, H M 603617, I/A 23 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
VER MAS ACTOS
Información de JANE SCHOULTZ KATIE
Mostramos los datos de JANE SCHOULTZ KATIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JANE SCHOULTZ KATIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos