JAMES THOMAS SHEEHAN
Informe ejecutivo de JAMES THOMAS SHEEHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JAMES THOMAS SHEEHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO SL | Consejero | 13/06/2014 | 28/02/2018 |
BENTELER TUBOS Y MAQUINARIA SA | Presidente | 16/09/2014 | 05/12/2016 |
BENTELER TUBOS Y MAQUINARIA SA | Consejero | 16/09/2014 | 05/12/2016 |
VINCULACIONES DE JAMES THOMAS SHEEHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAMES THOMAS SHEEHAN
Empresa: BENTELER AUTOMOTIVE VIGO SL
Consejero
- James Thomas Sheehan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914, L 2914, F 146, S 8, H PO 34080, I/A 45 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-36
Empresa: BENTELER TUBOS Y MAQUINARIA SA
Consejero
- James Thomas Sheehan
Presidente
- James Thomas Sheehan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42755 , F 115, S 8, H B 132954, I/A 36 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-08
Empresa: BENTELER AUTOMOTIVE VIGO SL
Consejero
- James Thomas Sheehan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914, L 2914, F 144, S 8, H PO 34080, I/A 37 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-36
Información de JAMES THOMAS SHEEHAN
Mostramos los datos de JAMES THOMAS SHEEHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAMES THOMAS SHEEHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos