JAKOBSSON BO-HENRIK
Informe ejecutivo de JAKOBSSON BO-HENRIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAKOBSSON BO-HENRIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAALBO REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 02/10/2023 | |
SCAND INVEST DEVELOPMENT SL | Socio Unico | 24/01/2019 | |
SCAND INVEST DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 24/01/2019 | |
SUMINISTROS PARA HOSTELERIA BARKONSULT SL | Administrador Unico | 27/09/2018 |
VINCULACIONES DE JAKOBSSON BO-HENRIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAKOBSSON BO-HENRIK
Empresa: PAALBO REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Jakobsson Bo-henrik
- Tiusanen Karl Albin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45791 , F 1, S 8, H M 804857, I/A 1 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: SCAND INVEST DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Jakobsson Bo-henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 85, S 8, H M 685169, I/A 1 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Empresa: SCAND INVEST DEVELOPMENT SL
Socio Único
- Jakobsson Bo-henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 85, S 8, H M 685169, I/A 1 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Administrador Unico
- Jakobsson Bo-henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20936 , F 92, S 8, H M 371255, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Jakobsson Bo-henrik
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20936 , F 92, S 8, H M 371255, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Empresa: BARKONSULT APS BALEARES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jakobsson Bo-henrik
- Koenig -tambien Conocida Como Karin Konig Geb Tege
- Yiu Shung Shu
Presidente
- Jakobsson Bo-henrik
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 47, S 8, H PM 78560, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-07
Empresa: BARKONSULT APS BALEARES SL
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
- Jakobsson Bo-henrik
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 47, S 8, H PM 78560, I/A 2 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-07
Empresa: BARKONSULT APS BALEARES SL
Consejero
- Jakobsson Bo-henrik
- Koenig -tambien Conocida Como Karin Konig Geb Tege
- Yiu Shung Shu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 45, S 8, H PM 78560, I/A 1 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-07
Información de JAKOBSSON BO-HENRIK
Mostramos los datos de JAKOBSSON BO-HENRIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAKOBSSON BO-HENRIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos