JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL
Informe ejecutivo de JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REALITY COSTABLANCA SL | Administrador Unico | 18/01/2024 | |
ANGO XXI SL | Administrador Solidario | 14/11/2022 | |
AGSA REGALOS DE EMPRESA SL | Administrador Solidario | 14/11/2022 | |
BEHAUSS COSTABLANCA SL | Apoderado Solidario | 24/03/2022 |
VINCULACIONES DE JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL
Empresa: REALITY COSTABLANCA SL
Administrador Unico
- Jaimovitch Lopez Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4633 , F 169, S 8, H A 189141, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-03
Empresa: ANGO XXI SL
Administrador Solidario
- Jaimovitch Daj Anibal Claudio
- Jaimovitch Lopez Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 136, S 8, H A 51596, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-03
Empresa: AGSA REGALOS DE EMPRESA SL
Administrador Solidario
- Jaimovitch Daj Anibal Claudio
- Jaimovitch Lopez Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 158, S 8, H A 74209, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-03
Empresa: BEHAUSS COSTABLANCA SL
Apoderado Solidario
- Jaimovitch Lopez Anibal
- Sogorb De La Torre Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 99, S 8, H A 179032, I/A 2 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-03
Información de JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL
Mostramos los datos de JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAIMOVITCH LOPEZ ANIBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos