JAIME MOYA ARCAS
Informe ejecutivo de JAIME MOYA ARCAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAIME MOYA ARCAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREMIER NATURE SL | Administrador Solidario | 15/01/2020 | |
MOYA Y ARCAS 3000 SLL | Administrador Solidario | 05/06/2014 | |
MOYA Y ARCAS 3000 SLL | Apoderado Solidario | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE JAIME MOYA ARCAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAIME MOYA ARCAS
Empresa: PREMIER NATURE SL
Administrador Solidario
- Jaime Moya Arcas
- Narciso Moya Arcas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 15, S 8, H MU100416, I/A 1 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-30
Empresa: MOYA Y ARCAS 3000 SL
Administrador Solidario
- Jaime Moya Arcas
- Narciso Moya Arcas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2843 , F 145, S 8, H MU 77857, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-30
Empresa: MOYA Y ARCAS 3000 SL
Apoderado Solidario
- Jaime Moya Arcas
- Narciso Moya Arcas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2843 , F 145, S 8, H MU 77857, I/A 2 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-30
Información de JAIME MOYA ARCAS
Mostramos los datos de JAIME MOYA ARCAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAIME MOYA ARCAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos