JAIME CASAS MASJOAN
Informe ejecutivo de JAIME CASAS MASJOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAIME CASAS MASJOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESORA SL | Socio Unico | 18/10/2022 | |
POMPES FUNEBRES GARROTXA SL | Apoderado | 04/08/2020 | |
BESORA SL | Administrador Unico | 10/02/2020 |
VINCULACIONES DE JAIME CASAS MASJOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAIME CASAS MASJOAN
Empresa: BESORA SL
Socio Único
- Jaime Casas Masjoan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 138, S 8, H GI 3289, I/A 17 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-17
Empresa: POMPES FUNEBRES GARROTXA SL
Apoderado
- Jaime Casas Masjoan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 173, S 8, H GI 24410, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-17
Empresa: POMPES FUNEBRES GARROTXA SL
Administrador Solidario
- Jaime Casas Masjoan
- Miquel Casas Casanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 173, S 8, H GI 24410, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-17
Empresa: BESORA SL
Administrador Unico
- Jaime Casas Masjoan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 183, S 8, H GI 3289, I/A 15 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-17
Empresa: BESORA SL
Administrador Solidario
- Jaime Casas Masjoan
- Miguel Casas Casanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 183, S 8, H GI 3289, I/A 15 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-17
Empresa: POMPES FUNEBRES GARROTXA SL
Administrador Solidario
- Jaime Casas Masjoan
- Miquel Casas Casanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 173, S 8, H GI 24410, I/A 3 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
Empresa: POMPES FUNEBRES GARROTXA SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Javier Brunso Fageda
- Jaime Casas Masjoan
- Miquel Casas Casanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 173, S 8, H GI 24410, I/A 3 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
Empresa: BESORA SL
Administrador Solidario
- Jaime Casas Masjoan
- Miguel Casas Casanova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 183, S 8, H GI 3289, I/A 13 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-17
Empresa: BESORA SL
Consejero Delegado Solidario
- David Casas Carbonell
- Jaime Casas Masjoan
- Miguel Casas Casanova
Consejero
- David Casas Carbonell
- Jaime Casas Masjoan
- Miguel Casas Casanova
Presidente
Secretario
- Jaime Casas Masjoan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 183, S 8, H GI 3289, I/A 13 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-17
Información de JAIME CASAS MASJOAN
Mostramos los datos de JAIME CASAS MASJOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAIME CASAS MASJOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos