JAIME ANTONIO AUPI VICENTE
Informe ejecutivo de JAIME ANTONIO AUPI VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAIME ANTONIO AUPI VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIDESMUR SLNE | Administrador Unico | 17/06/2016 | |
EXCAVANOR LEVANTE SL | Apoderado | 18/02/2016 | |
DUXITERRA SL | Administrador Unico | 24/12/2010 |
VINCULACIONES DE JAIME ANTONIO AUPI VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAIME ANTONIO AUPI VICENTE
Empresa: TRIDESMUR SLNE
Administrador Unico
- Jaime Antonio Aupi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 146, S 9, H MU 331,SLNE , I/ 4 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-30
Empresa: EXCAVANOR LEVANTE SL
Apoderado
- Jaime Antonio Aupi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 60, S 8, H MU 74467, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-30
Empresa: DUXITERRA SL
Administrador Unico
- Jaime Antonio Aupi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784 , F 107, S 8, H MU 14467, I/A 4 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-30
Empresa: DUXITERRA SL
Administrador Unico
- Jaime Antonio Aupi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784 , F 107, S 8, H MU 14467, I/A 4 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-30
Información de JAIME ANTONIO AUPI VICENTE
Mostramos los datos de JAIME ANTONIO AUPI VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAIME ANTONIO AUPI VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos