JAIME ANTELO SAMUEL
Informe ejecutivo de JAIME ANTELO SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAIME ANTELO SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WATTIUM COIN SL | Administrador Solidario | 31/08/2021 | |
GRUPO GISAMA INVENT SPAIN SL | Socio Unico | 21/09/2020 | |
GRUPO GISAMA INVENT SPAIN SL | Administrador Unico | 21/09/2020 | |
MONTE-JAIME SOL SL | Administrador Solidario | 23/05/2017 | |
GISAMA SERVICIO E INSTALACIONES SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2015 | |
ONE PLANET 2012 SL | Administrador Mancomunado | 13/08/2014 |
VINCULACIONES DE JAIME ANTELO SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAIME ANTELO SAMUEL
Empresa: WATTIUM COIN SL
Administrador Solidario
- Estepa Lopez Florencio
- Jaime Antelo Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 211, S 8, H GC 58624, I/A 1 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-35
Empresa: GRUPO GISAMA INVENT SPAIN SL
Administrador Unico
- Jaime Antelo Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5969, L 4876, F 84, S 8, H MA157162, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-29
Empresa: GRUPO GISAMA INVENT SPAIN SL
Socio Único
- Jaime Antelo Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5969, L 4876, F 84, S 8, H MA157162, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-29
Empresa: MONTE-JAIME SOL SL
Administrador Solidario
- Jaime Antelo Samuel
- Montecinos Castiglioni Giovanni Dennis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5623, L 4530, F 212, S 8, H MA139820, I/A 1 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-29
Empresa: GISAMA SERVICIO E INSTALACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Jaime Antelo Samuel
- Montecinos Giovanni Denis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424, L 4331, F 214, S 8, H MA129477, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-29
Empresa: ONE PLANET 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Jaime Antelo Samuel
- Moyano Estepa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 157, S 8, H J 20693, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-23
Información de JAIME ANTELO SAMUEL
Mostramos los datos de JAIME ANTELO SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAIME ANTELO SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos