JAEN RODRIGUEZ JENNIFER
Informe ejecutivo de JAEN RODRIGUEZ JENNIFER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAEN RODRIGUEZ JENNIFER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA SANCHEZ JAEN SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
CONTRARRELOJ SL | Administrador Solidario | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE JAEN RODRIGUEZ JENNIFER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAEN RODRIGUEZ JENNIFER
Empresa: LOGISTICA SANCHEZ JAEN SL
Administrador Unico
- Jaen Rodriguez Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48139 , F 163, S 8, H B 573577, I/A 1 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Empresa: CONTRARRELOJ SL
Administrador Solidario
- Jaen Rodriguez Jennifer
- Morilla Barriento Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42931 , F 95, S 8, H B 419611, I/A 1 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Información de JAEN RODRIGUEZ JENNIFER
Mostramos los datos de JAEN RODRIGUEZ JENNIFER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAEN RODRIGUEZ JENNIFER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos