JAEN GARCIA PEDRO
Informe ejecutivo de JAEN GARCIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JAEN GARCIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMING INSIDE SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
VALMES BAR 15 SL | Administrador Solidario | 07/07/2015 | |
TIMING INSIDE SL | Apoderado | 25/10/2011 |
VINCULACIONES DE JAEN GARCIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAEN GARCIA PEDRO
Empresa: TIMING INSIDE SL
Administrador Unico
- Jaen Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34294 , F 187, S 8, H B 241996, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Empresa: CALL MARKET SL
Liquidador
- Jaen Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 213, S 8, H B 224592, I/A 3 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Empresa: CALL MARKET SL
Administrador
Liquidador
- Jaen Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 213, S 8, H B 224592, I/A 3 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Empresa: VALMES BAR 15 SL
Administrador Solidario
- Jaen Garcia Pedro
- Serrano Gallardo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 91, S 8, H B 470867, I/A 1 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
Empresa: TIMING INSIDE SL
Apoderado
- Jaen Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34294 , F 186, S 8, H B 241996, I/A 3 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Información de JAEN GARCIA PEDRO
Mostramos los datos de JAEN GARCIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAEN GARCIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos