JACOBSEN JENS ALRO
Informe ejecutivo de JACOBSEN JENS ALRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JACOBSEN JENS ALRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIA LANZAROTE SL | Administrador Unico | 10/08/2015 | |
TRITON WATER TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 09/01/2015 | |
TEMPLE AND WEST SL | Apoderado Solidario | 31/10/2014 | |
KENNETH GASQUE ISLAND SPORT EVENTS SL | Apoderado Solidario | 09/01/2014 | |
CENTRO DRAGO SL | Apoderado | 27/05/2011 |
VINCULACIONES DE JACOBSEN JENS ALRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JACOBSEN JENS ALRO
Empresa: OCEANLAVAPASS SL
Administrador Unico
- Jacobsen Jens Alro
Apoderado
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 184, S 8, H IL 11783, I/A 1 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-35
Empresa: OCEANLAVAPASS SL
Apoderado
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 184, S 8, H IL 11783, I/A 1 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-35
Empresa: HENNING LARSEN ARCHITECTS SL
Liquidador
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 199, S 8, H IL 9886, I/A 3 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-35
Empresa: HENNING LARSEN ARCHITECTS SL
Administrador Unico
- Jacobsen Jens Alro
Liquidador
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 199, S 8, H IL 9886, I/A 3 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-35
Empresa: FIA LANZAROTE SL
Administrador Unico
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 123, S 8, H IL 9355, I/A 2 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-35
Empresa: TRITON WATER TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 21, S 8, H IL 788, I/A 15 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-35
Empresa: TEMPLE AND WEST SL
Apoderado Solidario
- Jacobsen Jens Alro
- Tompuri Katja Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 155, S 8, H IL 6915, I/A 2 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-35
Apoderado Solidario
- Gasque Anna Lis
- Gasque Jeanette
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 86, S 8, H IL 9942, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-35
Empresa: FUN SON SL
Apoderado Solidario
- Gasque Anna Lis
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 200, S 8, H IL 1772, I/A 5 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-35
Empresa: CLAVELES PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Jacobsen Jens Alro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 55, S 8, H IL 6817, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-35
VER MAS ACTOS
Información de JACOBSEN JENS ALRO
Mostramos los datos de JACOBSEN JENS ALRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JACOBSEN JENS ALRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos