JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN
Informe ejecutivo de JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACOTANAKO SL | Administrador Unico | 15/05/2017 | |
FABIUS INVERSIONS SL | Administrador Unico | 06/06/2011 | |
FABIUS INVERSIONS SL | Apoderado | 16/03/2011 |
VINCULACIONES DE JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN
Empresa: HACOTANAKO SL
Administrador Unico
- Jacoba-maria-cornelia-wilhelmina Van Wakeren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 35, S 8, H GI 62652, I/A 1 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-17
Empresa: SANT FELIU FINCAS SL
Administrador Unico
- Jacoba-maria-cornelia-wilhelmina Van Wakeren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 2, S 8, H GI 30734, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-17
Empresa: FABIUS INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Jacoba-maria-cornelia-wilhelmina Van Wakeren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 3, S 8, H GI 46945, I/A 4 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-17
Empresa: FABIUS INVERSIONS SL
Administrador Unico
Apoderado
- Jacoba-maria-cornelia-wilhelmina Van Wakeren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 2, S 8, H GI 46945, I/A 3 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-17
Información de JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN
Mostramos los datos de JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JACOBA-MARIA-CORNELIA-WILHELMINA VAN WAKEREN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos